Rejestr uchwał sejmiku
Uchwała Nr 73/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2005 roku
Data uchwały | 2005-06-09 |
---|---|
Numer uchwały | 73/05 |
Czego dotyczy uchwała | w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach |
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm. ) w związku z § 2 ust. 1 uchwały Nr XIX/74/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie zasad wyłaniania i odwoływania przez Sejmik Województwa Mazowieckiego członków Rady Społecznej działającej przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej o wojewódzkim obszarze działania – Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Sejmik Województwa Mazowieckiego wybrał do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach, jako swoich przedstawicieli, następujące osoby:
1) Jadwiga Konopka,
2) Antoni Marcin Kulicki,
3) Adam Anotni Skup.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler W związku z upływem w dniu 29 maja 2005 roku kadencji Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach zaistniała konieczność, zgodnie z wymogiem art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, dokonania wyboru nowych przedstawicieli Sejmiku do pracy w ww. Radzie.
§ 1.
Sejmik Województwa Mazowieckiego wybrał do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach, jako swoich przedstawicieli, następujące osoby:
1) Jadwiga Konopka,
2) Antoni Marcin Kulicki,
3) Adam Anotni Skup.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler W związku z upływem w dniu 29 maja 2005 roku kadencji Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach zaistniała konieczność, zgodnie z wymogiem art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, dokonania wyboru nowych przedstawicieli Sejmiku do pracy w ww. Radzie.