Rejestr uchwał sejmiku
Uchwała Nr 178/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 roku
Data uchwały | 2006-10-09 |
---|---|
Numer uchwały | 178/06 |
Czego dotyczy uchwała | w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu Rady Społecznej działającej przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy |
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm. ) w związku z § 2 ust. 1 uchwały Nr XIX/74/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie zasad wyłaniania i odwoływania przez Sejmik Województwa Mazowieckiego członków Rady Społecznej działającej przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej o wojewódzkim obszarze działania – Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Sejmik Województwa Mazowieckiego wybrał do składu Rady Społecznej działającej przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
w Zagórzu k/Warszawy, jako swoich przedstawicieli, następujące osoby:
1) Ewa Bieńkowska,
2) Waldemar Chmielak,
3) Marian Lasota,
4) Edyta Łuczak,
5) Agata Święcka.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler W związku z upływem w dniu 20 października 2006 roku kadencji Rady Społecznej działającej przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy zaistniała konieczność, zgodnie z wymogiem art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, dokonania wyboru nowych przedstawicieli Sejmiku do pracy w ww. Radzie.
§ 1.
Sejmik Województwa Mazowieckiego wybrał do składu Rady Społecznej działającej przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
w Zagórzu k/Warszawy, jako swoich przedstawicieli, następujące osoby:
1) Ewa Bieńkowska,
2) Waldemar Chmielak,
3) Marian Lasota,
4) Edyta Łuczak,
5) Agata Święcka.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler W związku z upływem w dniu 20 października 2006 roku kadencji Rady Społecznej działającej przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy zaistniała konieczność, zgodnie z wymogiem art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, dokonania wyboru nowych przedstawicieli Sejmiku do pracy w ww. Radzie.
Powiązane
- Uchwała Nr 3/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 roku (uchwała zmieniająca)