Rejestr uchwał sejmiku
Uchwała Nr 18/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 roku
Data uchwały | 2006-12-18 |
---|---|
Numer uchwały | 18/06 |
Czego dotyczy uchwała | zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie |
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm. ) oraz art. 45 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 ze zm. ) – uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Ze składu Rady Społecznej powołanej uchwałą Nr 55/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Centralnym Szpitalu Kolejowym w Warszawie-Międzylesiu odwołuje się Panią Ewę Nieścierenko – członka Rady, przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego.
2. W skład Rady Społecznej, o której mowa w ust. 1, w miejsce odwołanej Ewy Nieścierenko powołuje się na członka Rady Pana Tomasza Zdzikota.
§ 2.
W uchwale Nr 55/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Centralnym Szpitalu Kolejowym w Warszawie-Międzylesiu w § 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przedstawiciel Wojewody: Tomasz Zdzikot.”
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Robert Soszyński W dniu 26 kwietnia 2004 r. uchwałą Nr 55/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego została powołana Rada Społeczna przy Centralnym Szpitalu Kolejowym w Warszawie-Międzylesiu.
Do składu ww. Rady Społecznej została powołana Pani Ewa Nieścierenko, jako przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego.
Uchwałą Nr 8/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004 r. została zmieniona nazwa szpitala z „Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie-Międzylesiu” na „Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie”.
Pismem Nr MCZP/III/8014153/23-1/06 z dnia 13 lipca 2006 r. Wojewoda Mazowiecki „cofnął delegację do reprezentowania Urzędu Wojewody Mazowieckiego” w ww. Radzie Społecznej Pani Ewie Nieścierenko, jednocześnie delegując Pana Tomasza Zdzikota jako przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego do Rady Społecznej przy Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.
W związku z powyższym zaistniała konieczność podjęcia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie w zakresie osoby delegowanej do składu Rady przez Wojewodę Mazowieckiego.
§ 1.
1. Ze składu Rady Społecznej powołanej uchwałą Nr 55/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Centralnym Szpitalu Kolejowym w Warszawie-Międzylesiu odwołuje się Panią Ewę Nieścierenko – członka Rady, przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego.
2. W skład Rady Społecznej, o której mowa w ust. 1, w miejsce odwołanej Ewy Nieścierenko powołuje się na członka Rady Pana Tomasza Zdzikota.
§ 2.
W uchwale Nr 55/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Centralnym Szpitalu Kolejowym w Warszawie-Międzylesiu w § 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przedstawiciel Wojewody: Tomasz Zdzikot.”
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Robert Soszyński W dniu 26 kwietnia 2004 r. uchwałą Nr 55/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego została powołana Rada Społeczna przy Centralnym Szpitalu Kolejowym w Warszawie-Międzylesiu.
Do składu ww. Rady Społecznej została powołana Pani Ewa Nieścierenko, jako przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego.
Uchwałą Nr 8/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004 r. została zmieniona nazwa szpitala z „Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie-Międzylesiu” na „Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie”.
Pismem Nr MCZP/III/8014153/23-1/06 z dnia 13 lipca 2006 r. Wojewoda Mazowiecki „cofnął delegację do reprezentowania Urzędu Wojewody Mazowieckiego” w ww. Radzie Społecznej Pani Ewie Nieścierenko, jednocześnie delegując Pana Tomasza Zdzikota jako przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego do Rady Społecznej przy Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.
W związku z powyższym zaistniała konieczność podjęcia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie w zakresie osoby delegowanej do składu Rady przez Wojewodę Mazowieckiego.
Powiązane